20. februar 2012Steinar Larsen forlader bestyrelsenNORSTAT DANMARK A/SSteinar Larsen forlader bestyrelsen for NORSTAT DANMARK A/S efter en periode på 6 år.Se mere
10. maj 2011Regnskab for 2010 offentliggjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Steinar Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Steinar Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 2010AdresseændringNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S flytter til ny adresse i København K. Steinar Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. juni 2009Regnskab for 2008 offentliggjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Steinar Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Steinar Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Markedsanalyse og offentlig meningsmålingNORSTAT DANMARK A/STidligere branche: Meningsmåling og markedsanalyse. Steinar Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Steinar Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. maj 2007Steinar Larsen forlader direktionenNORSTAT DANMARK A/SSteinar Larsen forlader direktionen for NORSTAT DANMARK A/S efter en periode på 12 måneder.Se mere
19. oktober 2006AdresseændringNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S flytter fra Frederiksberg C til København K. Steinar Larsen er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2006Jesper Claus Larsen træder ind i direktionenNORSTAT DANMARK A/SJesper Claus Larsen træder ind i direktionen for NORSTAT DANMARK A/S. Steinar Larsen er medlem af direktionen.Se mere
30. september 2006Niels Kühl Hasager stopper som adm. direktørNORSTAT DANMARK A/SNiels Kühl Hasager stopper som adm. direktør i NORSTAT DANMARK A/S. Steinar Larsen er fortsat medlem af direktionen.Se mere
27. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortNORSTAT DANMARK A/SNORSTAT DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Steinar Larsen er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 2006Steinar Larsen træder ind i bestyrelsenNORSTAT DANMARK A/SSteinar Larsen træder ind i bestyrelsen for NORSTAT DANMARK A/S.Se mere
1. juni 2006Steinar Larsen træder ind i direktionenNORSTAT DANMARK A/SSteinar Larsen træder ind i direktionen for NORSTAT DANMARK A/S.Se mere