11. juni 2001Sten Arne Soderblom forlader bestyrelsenABS PUMPER A/SSten Arne Soderblom forlader bestyrelsen for ABS PUMPER A/S efter en periode på 4 år.Se mere
6. april 2001Regnskab for 2000 offentliggjortABS PUMPER A/SABS PUMPER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Sten Arne Soderblom er formand for bestyrelsen.Se mere
26. maj 2000Regnskab for 1999 offentliggjortABS PUMPER A/SABS PUMPER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Sten Arne Soderblom er formand for bestyrelsen.Se mere
26. november 1999AdresseændringABS PUMPER A/SABS PUMPER A/S flytter fra Værløse til Allerød. Sten Arne Soderblom er formand for bestyrelsen.Se mere
14. maj 1999Regnskab for 1998 offentliggjortABS PUMPER A/SABS PUMPER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Sten Arne Soderblom er formand for bestyrelsen.Se mere
7. maj 1998Regnskab for 1997 offentliggjortABS PUMPER A/SABS PUMPER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Sten Arne Soderblom er formand for bestyrelsen.Se mere
1. januar 1998Klaus Birger Lindbæk forlader bestyrelsenABS PUMPER A/SKlaus Birger Lindbæk forlader bestyrelsen for ABS PUMPER A/S efter en periode på 29 år. Sten Arne Soderblom er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
1. januar 1998Klaus Birger Lindbæk forlader direktionenABS PUMPER A/SKlaus Birger Lindbæk forlader direktionen for ABS PUMPER A/S efter en periode på 29 år. Sten Arne Soderblom er formand for bestyrelsen.Se mere
13. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortABS PUMPER A/SABS PUMPER A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Sten Arne Soderblom er formand for bestyrelsen.Se mere
18. april 1997Sten Arne Soderblom træder ind i bestyrelsenABS PUMPER A/SSten Arne Soderblom erstatter Hans Erik Borneson i bestyrelsen for ABS PUMPER A/S efter en periode på 28 år.Se mere