6. septemberAdresseændringJAUER HOLDING A/SJAUER HOLDING A/S flytter til ny adresse i København K. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
6. septemberAdresseændringJAUER S&A ApSJAUER S&A ApS flytter til ny adresse i København K. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
12. juliOverskud på DKK 477.002 JAUER HOLDING A/SJAUER HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
12. juliUnderskud på DKK 8.266 JAUER S&A ApSJAUER S&A ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
9. juliAdresseændringJAUER S&A ApSJAUER S&A ApS flytter fra Charlottenlund til København K. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
9. juliAdresseændringJAUER HOLDING A/SJAUER HOLDING A/S flytter fra Charlottenlund til København K. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
8. juliSten Gregers Sellerup Jauer træder ind i bestyrelsenJAUER HOLDING A/SSten Gregers Sellerup Jauer træder ind i bestyrelsen for JAUER HOLDING A/S.Se mere
8. juliPoul Georg Laursen træder ind i direktionenJAUER HOLDING A/SPoul Georg Laursen træder ind i direktionen for JAUER HOLDING A/S. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
28. juniOverskud på DKK 27.013 JAUER DESIGNLAB ApSJAUER DESIGNLAB ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Sten Gregers Sellerup Jauer er medlem af direktionen.Se mere
11. juniÆndring i ejerkredsenOsti Worldwide ApSSten Gregers Sellerup Jauer er ikke længere registreret som reel ejer af Osti Worldwide ApS.Se mere
25. majVibeke Berit Sellerup Jauer stopper som adm. direktørJAUER S&A ApSVibeke Berit Sellerup Jauer stopper som adm. direktør i JAUER S&A ApS. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
25. majVibeke Berit Sellerup Jauer forlader direktionenJAUER HOLDING A/SVibeke Berit Sellerup Jauer forlader direktionen for JAUER HOLDING A/S efter en periode på 52 år. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
25. majPoul Georg Laursen træder ind i direktionenJAUER S&A ApSPoul Georg Laursen træder ind i direktionen for JAUER S&A ApS. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 66,7% af virksomheden.Se mere
25. majÆndring i ejerkredsenJAUER HOLDING A/SSten Gregers Sellerup Jauer registreret som reel ejer af JAUER HOLDING A/S.Se mere
25. majÆndring i ejerkredsenJAUER S&A ApSSten Gregers Sellerup Jauer registreret som reel ejer af JAUER S&A ApS.Se mere
3. juli 2023Overskud på DKK 78.596 JAUER DESIGNLAB ApSJAUER DESIGNLAB ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sten Gregers Sellerup Jauer er medlem af direktionen.Se mere
6. juni 2023Underskud på DKK 11.502 Osti Worldwide ApSOsti Worldwide ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 49% af virksomheden.Se mere
30. juni 2022Overskud på DKK 299.851 JAUER DESIGNLAB ApSJAUER DESIGNLAB ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Sten Gregers Sellerup Jauer er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2022Underskud på DKK 16.464 Osti Worldwide ApSOsti Worldwide ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Sten Gregers Sellerup Jauer ejer 49% af virksomheden.Se mere
20. september 2021Sten Gregers Sellerup Jauer forlader direktionenXYI ApSSten Gregers Sellerup Jauer forlader direktionen for XYI ApS efter en periode på 3 år.Se mere