21. juniUnderskud på DKK 471.662 SGJV Holding ApSSGJV Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Gadegaard Vendelbo er medlem af direktionen.Se mere
20. juniUnderskud på DKK 1,5 mio.CADESIGN HOLDING A/SCADESIGN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Gadegaard Vendelbo er medlem af direktionen.Se mere
6. majOverskud på DKK 437.343 CADESIGN BASE A/SCADESIGN BASE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Gadegaard Vendelbo ejer 30% af virksomheden.Se mere
26. april · erhvervslivaarhus.dkIkke så højt som sidst: Overskuddet skrumpede hos Cadsign Finance ApS i Aarhus CPer Lybæk,Stig Gadegaard Vendelbo,Lars JürgensenLæs artikel
26. aprilOverskud på DKK 72.709 Cadesign Finance ApSCadesign Finance ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Gadegaard Vendelbo ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
26. aprilUnderskud på DKK 415.501 Cadesign Form Partnerholding ApSCadesign Form Partnerholding ApS offentliggør regnskabet for perioden 21. juni 2023 til 31. december 2023. Stig Gadegaard Vendelbo ejer 30% af virksomheden.Se mere
23. juli 2023 · Vores-AarhusNye virksomheder i Aarhus i sidste månedCadesign Form Partnerholding ApS , Rosensgade 26, 8000 Aarhus C Cadesign Form Partnerholding ApS tilhører branchen Ikke-finansielle holdingselskaber og er ejet af Per Lybæk, Stig Gadegaard Vendelbo og Lars Jürgensen. Læs artikel
21. juni 2023StiftelseCadesign Form Partnerholding ApSCadesign Form Partnerholding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Stig Gadegaard Vendelbo ejer 30% af virksomheden.Se mere
19. juni 2023Overskud på DKK 684.986 SGJV Holding ApSSGJV Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Gadegaard Vendelbo er medlem af direktionen.Se mere
16. juni 2023Overskud på DKK 3,4 mio.CADESIGN HOLDING A/SCADESIGN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Gadegaard Vendelbo er medlem af direktionen.Se mere
9. juni 2023Stig Gadegaard Vendelbo forlader bestyrelsenMIND GROUP A/SStig Gadegaard Vendelbo forlader bestyrelsen for MIND GROUP A/S efter en periode på 16 år.Se mere
6. juni 2023Overskud på DKK 125.175 Cadesign Finance ApSCadesign Finance ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Gadegaard Vendelbo ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
2. maj 2023Overskud på DKK 234.612 MIND GROUP A/SMIND GROUP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Gadegaard Vendelbo er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Cadesign Base A/S fik millionplusI sidste ende er det Per Lybæk,Stig Gadegaard Vendelbo,Lars Jürgensen, der er de dominerende ejere. Læs artikel
21. april 2023Overskud på DKK 2,0 mio.CADESIGN BASE A/SCADESIGN BASE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Gadegaard Vendelbo ejer 30% af virksomheden.Se mere
1. september 2022Ændring i ejerkredsenMIND GROUP A/SMads Beck reducerer sit reelle ejerskab af MIND GROUP A/S. Stig Gadegaard Vendelbo er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. august 2022Stig Gadegaard Vendelbo forlader bestyrelsenCadesign Form A/SStig Gadegaard Vendelbo forlader bestyrelsen for Cadesign Form A/S efter en periode på 2 år.Se mere
4. maj 2022Dorte Brønden Skovbo forlader bestyrelsenCadesign Form A/SDorte Brønden Skovbo forlader bestyrelsen for Cadesign Form A/S efter en periode på 3 år. Stig Gadegaard Vendelbo er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2022Overskud på DKK 1,2 mio.SGJV Holding ApSSGJV Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Stig Gadegaard Vendelbo er medlem af direktionen.Se mere
5. april 2022Overskud på DKK 4,3 mio.CADESIGN HOLDING A/SCADESIGN HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Stig Gadegaard Vendelbo er medlem af direktionen.Se mere