30. december 2015Stig Grangaard forlader bestyrelsenTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApSStig Grangaard forlader bestyrelsen for TØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApS efter en periode på 5 år.Se mere
26. juni 2015Overskud på DKK 72.236 TØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApSTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Stig Grangaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. juni 2014Underskud på DKK 38.906 TØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApSTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Stig Grangaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juni 2013Overskud på DKK 99.298 TØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApSTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Stig Grangaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApSTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 15. oktober 2010 til 31. december 2011. Stig Grangaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2011Ny branche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApSTidligere branche: Uoplyst. Stig Grangaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. oktober 2010StiftelseTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApSTØMRERMESTER KARSTEN ELLERUP ApS stiftes i branchen uoplyst. Stig Grangaard er medlem af bestyrelsen.Se mere