DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND MUSIKVÆRKET offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Hans Lausten er medlem af bestyrelsen.
A/S MORSØ SØNDERHERREDS PLANTAGE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Hans Lausten ejer 46,2% af virksomheden.
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 10 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Hans Lausten ejer 8% af virksomheden.
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Hans Lausten ejer 8,42% af virksomheden.
Kunststof-Kemi A/S søger økonomiansvarlig med sans for struktur og simplificering.
Kunststof-Kemi. Skandinavia A/S · Morsø
Kunststof-Kemi. Skandinavia A/S søger ny medarbejder i Morsø på fuld tid. Kontaktperson: Anders Bødker Olesen, Administrerende direktør. Stig Hans Lausten er medlem af direktionen.
Hanne Skou Pedersen forlader bestyrelsen for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND MUSIKVÆRKET efter en periode på 1 år. Stig Hans Lausten er fortsat medlem af bestyrelsen.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND MUSIKVÆRKET offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Hans Lausten er medlem af bestyrelsen.
A/S MORSØ SØNDERHERREDS PLANTAGE offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Hans Lausten ejer 46,2% af virksomheden.
Kunststof-Kemi. Skandinavia A/S søger ny medarbejder i Morsø på fuld tid. Kontaktperson: Anders Bødker Olesen, Administrerende Direktør. Stig Hans Lausten er medlem af direktionen.
Core Bolig VII Investoraktieselskab Nr. 10 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Hans Lausten ejer 8% af virksomheden.
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2 offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Hans Lausten ejer 8,42% af virksomheden.
Anne Birgitte Bojen Justesen træder ind i bestyrelsen
Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2
Anne Birgitte Bojen Justesen erstatter Søren Thygesen i bestyrelsen for Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 2 efter en periode på 6 år. Stig Hans Lausten ejer 8,42% af virksomheden.