20. septemberStig Larsen træder ind i bestyrelsenIntellis A/SStig Larsen træder ind i bestyrelsen for Intellis A/S.Se mere
20. septemberStig Larsen bliver adm. direktørIntellis A/SStig Larsen erstatter Søren Iversen som adm. direktør i Intellis A/S.Se mere
13. septemberÆndring i ejerkredsenIntellis A/SStig Larsen reducerer sit reelle ejerskab af Intellis A/S.Se mere
13. juniUnderskud på DKK 772.840 Intellis A/SIntellis A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Larsen ejer 45% af virksomheden.Se mere
13. juniUnderskud på DKK 550.212 iBridge Consulting ApSiBridge Consulting ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere
13. juniUnderskud på DKK 1,6 mio.S. LARSEN HOLDING ApSS. LARSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere
12. juniUnderskud på DKK 72.892 Finest Cask ApSFinest Cask ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere
30. aprilUnderskud på DKK 605.081 Bizconnect A/SBizconnect A/S offentliggør regnskabet for perioden 25. februar 2023 til 31. december 2023. Stig Larsen ejer 45% af virksomheden.Se mere
12. februar · automatik.nuKevin Magnussen forlænger partneraftale med IntellisOg nu forlænges samarbejdet med en 2024-aftale, hvor eksponeringen af den danske IT-virksomhed styrkes, fremhæver COO og Co-Founder Stig Larsen, Intellis: Læs artikel
12. februar · boosted.dkDanskere sørger for godt nyt til Kevin Magnussen i Formel 1– Vores samarbejde med Danmarks mest succesfulde racerkører i verdens mest innovative motorsport udsprang af et ønske om at kombinere to brancher, hvor softwareudvikling er afgørende for gode resultater, siger medstifter hos Intellis, Stig Larsen. Læs artikel
1. februarErik Anker forlader bestyrelsenIntellis A/SErik Anker forlader bestyrelsen for Intellis A/S efter en periode på 3 år. Stig Larsen ejer 45% af virksomheden.Se mere
3. august 2023AdresseændringBizconnect A/SBizconnect A/S flytter til ny adresse i København S. Stig Larsen ejer 45% af virksomheden.Se mere
3. juli 2023Underskud på DKK 1,0 mio.S. LARSEN HOLDING ApSS. LARSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere
27. juni 2023Underskud på DKK 48.599 Finest Cask ApSFinest Cask ApS offentliggør regnskabet for perioden 2. maj 2022 til 31. december 2022. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2023Underskud på DKK 1,1 mio.Intellis A/SIntellis A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Larsen ejer 45% af virksomheden.Se mere
8. maj 2023Underskud på DKK 1,5 mio.iBridge Consulting ApSiBridge Consulting ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere
25. februar 2023StiftelseBizconnect A/SBizconnect A/S stiftes i branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Stig Larsen ejer 45% af virksomheden.Se mere
15. august 2022AdresseændringiBridge Consulting ApSiBridge Consulting ApS flytter fra Frederiksberg til København S. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere
15. august 2022AdresseændringS. LARSEN HOLDING ApSS. LARSEN HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg til København S. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere
15. august 2022AdresseændringFinest Cask ApSFinest Cask ApS flytter til ny adresse i København S. Stig Larsen er medlem af direktionen.Se mere