21. december 2023Stine Darby Busk forlader direktionenDarby & Busk ApSStine Darby Busk forlader direktionen for Darby & Busk ApS efter en periode på 2 år.Se mere
23. juni 2023Overskud på DKK 68.125 Darby & Busk ApSDarby & Busk ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Stine Darby Busk er medlem af direktionen.Se mere
27. juni 2022Overskud på DKK 461.769 Darby & Busk ApSDarby & Busk ApS offentliggør regnskabet for perioden 24. oktober 2020 til 31. december 2021. Stine Darby Busk er medlem af direktionen.Se mere
30. september 2021Thomas Busk træder ind i bestyrelsenDarby & Busk ApSThomas Busk træder ind i bestyrelsen for Darby & Busk ApS. Stine Darby Busk er medlem af direktionen.Se mere
23. september 2021Thomas Busk stopper som adm. direktørDarby & Busk ApSThomas Busk stopper som adm. direktør i Darby & Busk ApS. Stine Darby Busk er fortsat medlem af direktionen.Se mere
23. september 2021Stine Darby Busk træder ind i direktionenDarby & Busk ApSStine Darby Busk træder ind i direktionen for Darby & Busk ApS.Se mere
23. september 2021Nyt navn: Darby & Busk ApSBusk & Company ApSBusk & Company ApS skifter navn til Darby & Busk ApS. Stine Darby Busk er medlem af direktionen.Se mere
12. marts 2019Stine Darby Busk stopper som adm. direktørDarbyavatar IVSStine Darby Busk stopper som adm. direktør i Darbyavatar IVS.Se mere
12. marts 2019Ændring i ejerkredsenDarbyavatar IVSStine Darby Busk er ikke længere registreret som reel ejer af Darbyavatar IVS.Se mere
18. juni 2018StiftelseDarbyavatar IVSDarbyavatar IVS stiftes i branchen fremstilling af spil og legetøj. Stine Darby Busk er adm. direktør i virksomheden.Se mere