31. december 2023Ændring i ejerkredsenDiveSpace ApSJesper Kjøller er ikke længere registreret som reel ejer af DiveSpace ApS. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2023Overskud på DKK 23.521 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 2022Underskud på DKK 1.584 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
13. september 2021Overskud på DKK 37.447 DiveSpace ApSDiveSpace ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
13. september 2021Ny selskabsform: AnpartsselskabDiveSpace ApSDiveSpace IVS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til DiveSpace ApS. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2020Underskud på DKK 3.486 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
1. december 2019Underskud på DKK 2.876 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2018Underskud på DKK 47.047 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
7. september 2017Overskud på DKK 33.320 DiveSpace IVSDiveSpace IVS offentliggør regnskabet for perioden 29. marts 2016 til 30. juni. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
1. maj 2016Ændring i ejerkredsenDiveSpace IVSSune Dadda Karma Harms registreret som reel ejer af DiveSpace IVS.Se mere
29. marts 2016StiftelseDiveSpace IVSDiveSpace IVS stiftes i branchen andre informationstjenester i.a.n. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere
27. januar 2016Sune Dadda Karma Harms forlader bestyrelsenNORDIC ApSSune Dadda Karma Harms forlader bestyrelsen for NORDIC ApS efter en periode på 2 år.Se mere
27. januar 2016Sune Dadda Karma Harms forlader direktionenNORDIC ApSSune Dadda Karma Harms forlader direktionen for NORDIC ApS efter en periode på 2 år.Se mere
2. april 2014StiftelseNORDIC ApSNORDIC ApS stiftes i branchen anden forretningsservice i.a.n. Sune Dadda Karma Harms er medlem af direktionen.Se mere