DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
Henning Kruse Petersen forlader bestyrelsen for DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND efter en periode på 14 år. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
Erik Bøgh Christensen forlader bestyrelsen for DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND efter en periode på 4 måneder. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.
Steen Hemmingsen forlader bestyrelsen for DET ØSTASIATISKE KOMPAGNIS ALMENNYTTIGE FOND efter en periode på 8 år. Susanne Hækkerup er medlem af direktionen.