4. november 2016Svend Lange forlader bestyrelsenASTERSVEJ 3 HOLDING ApSSvend Lange forlader bestyrelsen for ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS efter en periode på 14 år.Se mere
13. november 2015Underskud på DKK 8.007 ASTERSVEJ 3 HOLDING ApSASTERSVEJ 3 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2014 til 30. juni. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
15. juni 2015Ændring i ejerkredsenASTERSVEJ 3 HOLDING ApS2 nye personer registreret som reelle ejere af ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
19. december 2014Underskud på DKK 8.477 ASTERSVEJ 3 HOLDING ApSASTERSVEJ 3 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2013 til 30. september. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
23. januar 2014Underskud på DKK 19.498 ASTERSVEJ 3 HOLDING ApSASTERSVEJ 3 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
7. maj 2013Ny selskabsform: AnpartsselskabASTERSVEJ 3 HOLDING ApSASTERSVEJ 3 HOLDING A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til ASTERSVEJ 3 HOLDING ApS. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
20. februar 2013Underskud på DKK 9.148 ASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
28. februar 2012Regnskab for 2011 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
15. februar 2011Regnskab for 2010 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
1. februar 2010Regnskab for 2009 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
25. februar 2009Regnskab for 2008 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
28. februar 2008Regnskab for 2007 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
22. februar 2007Regnskab for 2006 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
7. februar 2006Regnskab for 2005 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
31. januar 2005Regnskab for 2004 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2003 til 30. september 2004. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
12. marts 2004Regnskab for 2003 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
5. marts 2004Regnskab for 2003 offentliggjortASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 23. september 2002 til 30. september 2003. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere
23. september 2002StiftelseASTERSVEJ 3 HOLDING A/SASTERSVEJ 3 HOLDING A/S stiftes i branchen uoplyst. Svend Lange er formand for bestyrelsen.Se mere