24. marts 2023 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyreler og direktioner - uge 12LM Gruppen A/S Jesper Tobias Nyborg er indtrådt i bestyrelsen hos LM Gruppen A/S i stedet for Svend Skodborg-Jørgensen (kilde: Læs artikel
14. marts 2023Jesper Tobias Nyborg træder ind i bestyrelsenLM GRUPPEN A/SJesper Tobias Nyborg erstatter Svend Skodborg-Jørgensen i bestyrelsen for LM GRUPPEN A/S efter en periode på 3 år.Se mere
9. februar 2023Ændring i ejerkredsenLM GRUPPEN A/SSøren Knudsen reducerer sit reelle ejerskab af LM GRUPPEN A/S. Svend Skodborg-Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. december 2022Overskud på DKK 11 mio.LM GRUPPEN A/SLM GRUPPEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2021 til 31. oktober. Svend Skodborg-Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. december 2021Overskud på DKK 2,9 mio.LM GRUPPEN A/SLM GRUPPEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2020 til 31. oktober. Svend Skodborg-Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. december 2020Overskud på DKK 11 mio.LM GRUPPEN A/SLM GRUPPEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. november 2019 til 31. oktober. Svend Skodborg-Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. august 2020Svend Skodborg-Jørgensen træder ind i bestyrelsenLM GRUPPEN A/SSvend Skodborg-Jørgensen træder ind i bestyrelsen for LM GRUPPEN A/S.Se mere
7. august 2020Ny selskabsform: AktieselskabLM GRUPPEN A/SLM GRUPPEN ApS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til LM GRUPPEN A/S. Svend Skodborg-Jørgensen er medlem af bestyrelsen.Se mere