21. december 2023Overskud på DKK 806.738 Søren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
13. december 2023Overskud på DKK 2,5 mio.Probus Automation APSProbus Automation APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
27. december 2022Overskud på DKK 616.818 Søren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
20. december 2022Overskud på DKK 1,9 mio.Probus Automation APSProbus Automation APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
21. december 2021Overskud på DKK 690.237 Søren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
24. november 2021Overskud på DKK 2,1 mio.Probus Automation APSProbus Automation APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
15. december 2020Overskud på DKK 2,1 mio.Probus Automation APSProbus Automation APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
10. december 2020Overskud på DKK 694.755 Søren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2019Overskud på DKK 1,3 mio.Probus Automation APSProbus Automation APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2019Overskud på DKK 575.440 Søren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. maj 2019Jens Frede Vinther træder ind i direktionenProbus Automation APSJens Frede Vinther træder ind i direktionen for Probus Automation APS. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. maj 2019Ændring i ejerkredsenProbus Automation APSSøren Dahl Nielsen reducerer sit reelle ejerskab af Probus Automation APS.Se mere
17. december 2018Overskud på DKK 723.288 Søren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
17. december 2018Overskud på DKK 1,5 mio.Probus Automation APSProbus Automation APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
12. december 2017Overskud på DKK 658.621 Søren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
12. december 2017Overskud på DKK 1,3 mio.Probus Automation APSProbus Automation APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
28. december 2016Overskud på DKK 870.958 Søren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 29. april 2015 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
28. december 2016Overskud på DKK 1,7 mio.Probus Automation APSProbus Automation APS offentliggør regnskabet for perioden 30. april 2015 til 30. september. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
30. april 2015StiftelseProbus Automation APSProbus Automation APS stiftes i branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
29. april 2015StiftelseSøren Dahl Nielsen Holding ApSSøren Dahl Nielsen Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Søren Dahl Nielsen er medlem af direktionen.Se mere