14. majUnderskud på DKK 61.387 MOSELYST ApSMOSELYST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Søren Erik Virenfeldt er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 2023Underskud på DKK 1.125 WAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApSWAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Søren Erik Virenfeldt ejer 33% af virksomheden.Se mere
2. maj 2023Overskud på DKK 778.248 MOSELYST ApSMOSELYST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Søren Erik Virenfeldt er medlem af direktionen.Se mere
24. marts 2023 · TV2 NordSøren fra Solhaven takker afI alt 12 personer - heriblandt Søren Virenfeldt - blev anklaget for vold mod de unge, men da der faldt dom i sagen i 2015, var anklagerne fuldstændig smuldret. Læs artikel
25. august 2022Erling Ørskov Andersen forlader direktionenWAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApSErling Ørskov Andersen forlader direktionen for WAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApS efter en periode på 15 år. Søren Erik Virenfeldt ejer 33% af virksomheden.Se mere
25. august 2022Flemming Michael Reinholdt bliver adm. direktørWAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApSFlemming Michael Reinholdt bliver adm. direktør i WAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApS. Søren Erik Virenfeldt ejer 33% af virksomheden.Se mere
30. juni 2022Underskud på DKK 1.816 WAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApSWAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Søren Erik Virenfeldt ejer 33% af virksomheden.Se mere
9. maj 2022Underskud på DKK 950.761 MOSELYST ApSMOSELYST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Søren Erik Virenfeldt er medlem af direktionen.Se mere
6. april 2022Søren Erik Virenfeldt forlader bestyrelsenBotilbud på Tværs ApSSøren Erik Virenfeldt forlader bestyrelsen for Botilbud på Tværs ApS efter en periode på 12 måneder.Se mere
1. december 2021Lene Gotlieb Dernert forlader bestyrelsenBotilbud på Tværs ApSLene Gotlieb Dernert forlader bestyrelsen for Botilbud på Tværs ApS efter en periode på 6 år. Søren Erik Virenfeldt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
13. juli 2021Underskud på DKK 1.907 WAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApSWAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Søren Erik Virenfeldt ejer 33% af virksomheden.Se mere
24. juni 2021Overskud på DKK 556.598 MOSELYST ApSMOSELYST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Søren Erik Virenfeldt er medlem af direktionen.Se mere
16. april 2021Overskud på DKK 2,8 mio.Botilbud på Tværs ApSBotilbud på Tværs ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Søren Erik Virenfeldt er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. april 2021Søren Erik Virenfeldt træder ind i bestyrelsenBotilbud på Tværs ApSSøren Erik Virenfeldt træder ind i bestyrelsen for Botilbud på Tværs ApS.Se mere
31. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.WAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApSTidligere branche: Uoplyst. Søren Erik Virenfeldt ejer 33% af virksomheden.Se mere
30. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MOSELYST ApSTidligere branche: Uoplyst. Søren Erik Virenfeldt er medlem af direktionen.Se mere
20. november 2020Søren Erik Virenfeldt forlader bestyrelsenSolhaven på Tværs ApSSøren Erik Virenfeldt forlader bestyrelsen for Solhaven på Tværs ApS efter en periode på 5 år.Se mere
9. september 2020Underskud på DKK 858 WAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApSWAGENFELDT KOMPLEMENTAR ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Søren Erik Virenfeldt ejer 33% af virksomheden.Se mere
26. juni 2020Overskud på DKK 448.608 MOSELYST ApSMOSELYST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Søren Erik Virenfeldt er medlem af direktionen.Se mere
20. april 2020Underskud på DKK 9.690 Solhaven på Tværs ApSSolhaven på Tværs ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Søren Erik Virenfeldt er medlem af bestyrelsen.Se mere