25. november 2003Søren Jørgen Nielsen forlader bestyrelsenRAN PLAY A/SSøren Jørgen Nielsen forlader bestyrelsen for RAN PLAY A/S efter en periode på 21 år.Se mere
4. december 2002Regnskab for 2002 offentliggjortRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. december 2001Regnskab for 2001 offentliggjortRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. december 2000Regnskab for 2000 offentliggjortRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. december 1997Regnskab for 1997 offentliggjortRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. januar 1997Regnskab for 1996 offentliggjortRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. august 1995AdresseændringRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S flytter til ny adresse i Randers C. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. december 1990Ny status: NORMALRAN PLAY A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. juli 1990Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGRAN PLAY A/STidligere status: Normal. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. maj 1987Ændring i ejerkredsenRAN PLAY A/SKaj Friis-Christensen registreret som reel ejer af RAN PLAY A/S. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 1982StiftelseRAN PLAY A/SRAN PLAY A/S stiftes i branchen engroshandel med møbler. Søren Jørgen Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere