8. november 2017Søren Levring Glud forlader direktionenORLA NIELSENS EFTF. ApSSøren Levring Glud forlader direktionen for ORLA NIELSENS EFTF. ApS efter en periode på 26 år.Se mere
13. februar 2017Ændring i ejerkredsenORLA NIELSENS EFTF. ApSElla Margrethe Glud registreret som reel ejer af ORLA NIELSENS EFTF. ApS. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
6. december 2016Underskud på DKK 1.813 ORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2015Overskud på DKK 10.494 ORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2014Overskud på DKK 22.694 ORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
11. december 2013Overskud på DKK 22.347 ORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
28. november 2012Overskud på DKK 26.040 ORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
6. december 2011Regnskab for 2011 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
19. november 2010Regnskab for 2010 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
10. december 2009Regnskab for 2009 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
4. december 2008Regnskab for 2008 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: TøjforretningerORLA NIELSENS EFTF. ApSTidligere branche: Uoplyst. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
13. september 2007Regnskab for 2007 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
21. september 2006Regnskab for 2006 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
22. august 2005Regnskab for 2005 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
9. september 2004Regnskab for 2004 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
23. oktober 2003Regnskab for 2003 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
14. februar 2003AdresseændringORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS flytter fra Sorø til Asnæs. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
16. december 2002Regnskab for 2002 offentliggjortORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere
1. august 2002AdresseændringORLA NIELSENS EFTF. ApSORLA NIELSENS EFTF. ApS flytter til ny adresse i Sorø. Søren Levring Glud er medlem af direktionen.Se mere