16. september 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Jeros, Lyras, Lemvigh-Müller..Leoka A/S Søren Møller Hansen er udtrådt af bestyrelsen hos Leoka A/S (kilde: Læs artikel
16. september 2022 · Wood SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerLeoka A/S Søren Møller Hansen er udtrådt af bestyrelsen hos Leoka A/S (kilde: Læs artikel
8. september 2022Søren Møller Hansen forlader bestyrelsenLEOKA A/SSøren Møller Hansen forlader bestyrelsen for LEOKA A/S efter en periode på 11 år.Se mere
10. august 2022Leif Skov Kristensen træder ind i direktionenSMH HOLDING AALESTRUP ApSLeif Skov Kristensen erstatter Søren Møller Hansen i direktionen for SMH HOLDING AALESTRUP ApS efter en periode på 11 år.Se mere
26. januar 2022Ændring i ejerkredsenSMH HOLDING AALESTRUP ApSSøren Møller Hansen er ikke længere registreret som reel ejer af SMH HOLDING AALESTRUP ApS.Se mere
26. januar 2022Ændring i ejerkredsenLEOKA A/SSøren Møller Hansen er ikke længere registreret som reel ejer af LEOKA A/S.Se mere
28. september 2021Underskud på DKK 2.636 SMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Søren Møller Hansen er medlem af direktionen.Se mere
28. september 2021Overskud på DKK 476.889 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Søren Møller Hansen ejer 33% af virksomheden.Se mere
29. december 2020Ny branche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SMH HOLDING AALESTRUP ApSTidligere branche: Uoplyst. Søren Møller Hansen er medlem af direktionen.Se mere
24. september 2020Underskud på DKK 41.587 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Søren Møller Hansen ejer 33% af virksomheden.Se mere
21. september 2020Underskud på DKK 2.677 SMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Søren Møller Hansen er medlem af direktionen.Se mere
18. september 2019Overskud på DKK 27.498 SMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Søren Møller Hansen er medlem af direktionen.Se mere
18. september 2019Overskud på DKK 180.210 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2018 til 30. april. Søren Møller Hansen ejer 33% af virksomheden.Se mere
19. september 2018Overskud på DKK 551.797 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2017 til 30. april. Søren Møller Hansen ejer 33% af virksomheden.Se mere
19. september 2018Underskud på DKK 1.247 SMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2017 til 30. april. Søren Møller Hansen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2018Ny branche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele herafLEOKA A/STidligere branche: Fremstilling af andre møbler. Søren Møller Hansen ejer 33% af virksomheden.Se mere
18. september 2017Underskud på DKK 1.250 SMH HOLDING AALESTRUP ApSSMH HOLDING AALESTRUP ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2016 til 30. april. Søren Møller Hansen er medlem af direktionen.Se mere
12. september 2017Overskud på DKK 467.081 LEOKA A/SLEOKA A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2016 til 30. april. Søren Møller Hansen ejer 33% af virksomheden.Se mere
22. marts 2017 · Wood SupplyNordjysk producent af stolestel får nye ejereForeløbig bliver Leif Kristensen som medejer, ligesom Søren Møller Hansen også beholder sin andel. Læs artikel
22. marts 2017 · Metal Supply DenmarkNy generation træder ind i LeokaForeløbig bliver Leif Kristensen som medejer, ligesom Søren Møller Hansen også beholder sin andel. Læs artikel