26. september 1999Bent Adamsen træder ind i bestyrelsenELMUH ApSBent Adamsen erstatter Søren Poulin Laursen i bestyrelsen for ELMUH ApS efter en periode på 9 år.Se mere
26. september 1999Bent Adamsen træder ind i direktionenELMUH ApSBent Adamsen erstatter Søren Poulin Laursen i direktionen for ELMUH ApS efter en periode på 9 år.Se mere
25. september 1998Regnskab for 1998 offentliggjortELMUH ApSELMUH ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1997 til 30. april. Søren Poulin Laursen er medlem af direktionen.Se mere
9. oktober 1997Regnskab for 1997 offentliggjortELMUH ApSELMUH ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. april. Søren Poulin Laursen er medlem af direktionen.Se mere
18. oktober 1996Regnskab for 1996 offentliggjortELMUH ApSELMUH ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1995 til 30. april. Søren Poulin Laursen er medlem af direktionen.Se mere
4. oktober 1995Rudi Storistovu Laursen forlader bestyrelsenELMUH ApSRudi Storistovu Laursen forlader bestyrelsen for ELMUH ApS efter en periode på 5 år. Søren Poulin Laursen er medlem af direktionen.Se mere
22. november 1991Rudi Storistovu Laursen forlader direktionenELMUH ApSRudi Storistovu Laursen forlader direktionen for ELMUH ApS efter en periode på 1 år. Søren Poulin Laursen er medlem af direktionen.Se mere
25. maj 1991Nyt navn: ELMUH ApSPBH NR. 21.188 ApSPBH NR. 21.188 ApS skifter navn til ELMUH ApS. Søren Poulin Laursen er medlem af direktionen.Se mere
24. maj 1991Preben Bang Henriksen forlader direktionenPBH NR. 21.188 ApSPreben Bang Henriksen forlader direktionen for PBH NR. 21.188 ApS efter en periode på 7 måneder. Søren Poulin Laursen er medlem af direktionen.Se mere
1. november 1990StiftelsePBH NR. 21.188 ApSPBH NR. 21.188 ApS stiftes i branchen uoplyst. Søren Poulin Laursen er medlem af direktionen.Se mere