Søren Østergaard Christensen har været i direktionen for S. Ø. Cykler & Scooter ApS siden 2019 og er desuden direktør i Stokroseparken ApS og Scan Tuning ApS.
EJSTRUPHOLM MC-UDSTYR ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Søren Østergaard Christensen er medlem af direktionen.
EJSTRUPHOLM MC-UDSTYR ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Søren Østergaard Christensen er medlem af direktionen.
EJSTRUPHOLM MC-UDSTYR ApS offentliggør regnskabet for perioden 2. juni 2008 til 31. december 2008. Søren Østergaard Christensen er medlem af direktionen.