2. septemberAdresseændringSkomageriet ApSSkomageriet ApS flytter til ny adresse i Valby. Thomas Bjerg-Larsen ejer 26,7% af virksomheden.Se mere
30. augustNyt navn: Skomageriet ApSORTOPÆDISKOMAGERIET ApSORTOPÆDISKOMAGERIET ApS skifter navn til Skomageriet ApS. Thomas Bjerg-Larsen ejer 26,7% af virksomheden.Se mere
28. augustOverskud på DKK 2,1 mio.ORTOPÆDISKOMAGERIET ApSORTOPÆDISKOMAGERIET ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 26,7% af virksomheden.Se mere
28. augustOverskud på DKK 628.693 Skomageriet HHS ApSSkomageriet HHS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 26,7% af virksomheden.Se mere
23. juni · vores-hellerup.dkNye virksomheder i Hellerup i sidste månedDH 2024 ApS tilhører branchen Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. og er ejet af Ivan Bjerg-Larsen, Thomas Bjerg-Larsen og Jesper Bjerg-Larsen. Læs artikel
20. juniÆndring i ejerkredsenDH 2024 ApSThomas Bjerg-Larsen reducerer sit reelle ejerskab af DH 2024 ApS.Se mere
4. juniJesper Bjerg-Larsen forlader direktionenDH 2024 ApSJesper Bjerg-Larsen forlader direktionen for DH 2024 ApS efter en periode på 1 måned. Thomas Bjerg-Larsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
4. juniLars Adolph Petersen bliver adm. direktørDH 2024 ApSLars Adolph Petersen bliver adm. direktør i DH 2024 ApS. Thomas Bjerg-Larsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. majStiftelseDH 2024 ApSDH 2024 ApS stiftes i branchen sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. Thomas Bjerg-Larsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. februarJesper Bjerg-Larsen bliver adm. direktørORTOPÆDISKOMAGERIET ApSJesper Bjerg-Larsen bliver adm. direktør i ORTOPÆDISKOMAGERIET ApS. Thomas Bjerg-Larsen ejer 26,7% af virksomheden.Se mere
1. december 2023Ændring i ejerkredsenSteelMaster Engineering A/SThomas Bjerg-Larsen er ikke længere registreret som reel ejer af SteelMaster Engineering A/S.Se mere
1. december 2023Ny branche: Bogføring og revision: skatterådgivningSB Komplementar 1 ApSTidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Bjerg-Larsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. november 2023Underskud på DKK 7,4 mio.T.B-L HOLDING ApST.B-L HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen er medlem af direktionen.Se mere
1. november 2023Underskud på DKK 20 mio.IBL Group ApSIBL Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. november 2023Underskud på DKK 17 mio.I.B-L HOLDING A/SI.B-L HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
1. november 2023Overskud på EUR 244.980 Pedax Holding Danmark A/SPedax Holding Danmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
31. oktober 2023Overskud på DKK 994.819 Orto Holding ApSOrto Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 26,7% af virksomheden.Se mere
31. oktober 2023Overskud på DKK 943.216 ORTOPÆDISKOMAGERIET ApSORTOPÆDISKOMAGERIET ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 26,7% af virksomheden.Se mere
31. oktober 2023Overskud på DKK 1,1 mio.Skomageriet HHS ApSSkomageriet HHS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 26,7% af virksomheden.Se mere
30. oktober 2023Underskud på DKK 839.350 SteelMaster Engineering A/SSteelMaster Engineering A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Thomas Bjerg-Larsen ejer 33,3% af virksomheden.Se mere