Selskabet af 23.05.2017 46DD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Selskabet af 28.08.2017 67DD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Selskabet af den 04.01.2021 EB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Selskabet af 03.01.2022 EB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Selskabet af 04.09.2020 EB A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som bestyrelsesformand hos Selskabet af den 04.01.2021 EB A/S efter en periode på 3 år. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som bestyrelsesformand hos Selskabet af 04.09.2020 EB A/S efter en periode på 3 år. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som bestyrelsesformand hos Selskabet af 23.05.2017 46DD A/S efter en periode på 3 år. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som bestyrelsesformand hos Selskabet af 03.01.2022 EB A/S efter en periode på 2 år. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som bestyrelsesformand hos Selskabet af 28.08.2017 67DD A/S efter en periode på 3 år. Thomas Krabbe Thomsen er adm. direktør i virksomheden.
Michael Horst Beckmann forlader direktionen for Selskabet af 23.05.2017 46DD A/S efter en periode på 7 år. Thomas Krabbe Thomsen er fortsat adm. direktør i virksomheden.
Michael Horst Beckmann forlader direktionen for Selskabet af 04.09.2020 EB A/S efter en periode på 3 år. Thomas Krabbe Thomsen er fortsat adm. direktør i virksomheden.