15. maj · retailnews.dkNyt fra bestyrelser og direktionerJacob Morten Schousgaard er indtrådt i bestyrelsen hos Redoffice Konpap A/S i stedet for Thomas Linde Nielsen. Læs artikel
8. majJacob Morten Schousgaard træder ind i bestyrelsenRedoffice KONPAP A/SJacob Morten Schousgaard erstatter Thomas Linde Nielsen i bestyrelsen for Redoffice KONPAP A/S efter en periode på 1 år.Se mere
5. martsUnderskud på DKK 189.620 Holdingselskabet - Thomas L. Nielsen ApSHoldingselskabet - Thomas L. Nielsen ApS offentliggør regnskabet for perioden 12. august 2022 til 30. september 2023. Thomas Linde Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
23. januarOverskud på DKK 5,5 mio.Redoffice KONPAP A/SRedoffice KONPAP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Thomas Linde Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. maj 2023 · LigeHerDer er rift om nye ansatte: Jobevent kommer til Store TorvVi skal gøre os attraktive, forklarer Thomas Linde Nielsen, salgs-, IT-chef og medindehaver af Konpap. Læs artikel
4. maj 2023 · Limfjord UpdateJobevent Thy byder på muligheder for mangeVi skal gøre os attraktive, forklarer Thomas Linde Nielsen, salgs-, IT-chef og medindehaver af Konpap. Læs artikel
28. februar 2023Ændring i ejerkredsenRedoffice KONPAP A/S2 personer ændrer deres reelle ejerskab af Redoffice KONPAP A/S. Thomas Linde Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. februar 2023Ændring i ejerkredsenRedoffice KONPAP A/S3 nye personer registreret som reelle ejere af Redoffice KONPAP A/S. Thomas Linde Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. februar 2023 · Wood SupplyNyt fra direktioner og bestyrelserSamtidig er Mickey Berg Kristiansen og Thomas Linde Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Mads Jensby Larsen og Jacob Morten Schousgaard (kilde: Læs artikel
1. februar 2023 · RetailNews DanmarkNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Mickey Berg Kristiansen og Thomas Linde Nielsen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Mads Jensby Larsen og Jacob Morten Schousgaard (kilde: Læs artikel
27. januar 2023Overskud på DKK 4,3 mio.Redoffice KONPAP A/SRedoffice KONPAP A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Thomas Linde Nielsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. januar 2023Thomas Linde Nielsen træder ind i bestyrelsenRedoffice KONPAP A/SThomas Linde Nielsen træder ind i bestyrelsen for Redoffice KONPAP A/S.Se mere
1. november 2022Thomas Linde Nielsen stopper som adm. direktørLindesen ApSThomas Linde Nielsen stopper som adm. direktør i Lindesen ApS.Se mere
1. november 2022Ændring i ejerkredsenLindesen ApSThomas Linde Nielsen er ikke længere registreret som reel ejer af Lindesen ApS.Se mere
15. september 2022 · NordjyskeVirksomhed med dybe lokale rødder gennemgår generationsskifteDen nye ejerskreds i Redoffice Konpap består fra 1. oktober af Peter Rasmussen, Mikey Berg Kristiansen, Klaus Sørensen, Thomas Linde Nielsen og Mads Larsen PrivatfotoLæs artikel
15. september 2022 · Limfjord Update“AC” stopper hos Redoffice KONPAPFra 1.oktober har Anders Christensen besluttet at stoppe i sit arbejdsliv, når Mickey Berg Kristiansen og Thomas Linde Nielsen indtræder i ejerkredsen, der udover de to nye, herefter udgøres Klaus Sørensen, Mads Larsen og Peter Rasmussen. Læs artikel
12. august 2022StiftelseHoldingselskabet - Thomas L. Nielsen ApSHoldingselskabet - Thomas L. Nielsen ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Linde Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
8. juli 2022Thomas Linde Nielsen forlader direktionenNielsen-Invest ApSThomas Linde Nielsen forlader direktionen for Nielsen-Invest ApS efter en periode på 3 år.Se mere
8. juli 2022Ændring i ejerkredsenNielsen-Invest ApSThomas Linde Nielsen er ikke længere registreret som reel ejer af Nielsen-Invest ApS.Se mere
27. maj 2022Regnskab for 2021 offentliggjortNielsen-Invest ApSNielsen-Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 22. december 2021 til 31. december 2021. Thomas Linde Nielsen er medlem af direktionen.Se mere