7. augustStiftelseSkibbrogade 13 og 15 ApSSkibbrogade 13 og 15 ApS stiftes i branchen udlejning af erhvervsejendomme. Thomas Nielsen er formand for bestyrelsen.Se mere
8. majThomas Nielsen træder ind i bestyrelsenUnion Bulk A/SThomas Nielsen erstatter Anders Nis Svarrer i bestyrelsen for Union Bulk A/S efter en periode på 5 år.Se mere
10. oktober 2023Overskud på DKK 4,8 mio.TN Shipping ApSTN Shipping ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
8. november 2022Overskud på DKK 14 mio.TN Shipping ApSTN Shipping ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. november 2022AdresseændringTN Shipping ApSTN Shipping ApS flytter til ny adresse i Skævinge. Thomas Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2021Overskud på DKK 446.029 TN Shipping ApSTN Shipping ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
30. november 2020Underskud på DKK 35.660 TN Shipping ApSTN Shipping ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2019StiftelseTN Shipping ApSTN Shipping ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Nielsen er medlem af direktionen.Se mere