Thomas Ole Hay-Schmidt har været administrerende direktør i Bar 42 Vesterbro ApS siden 2020 og er desuden direktør i Bar 109 Vesterbro ApS og Bar 33 Vesterbro ApS.
All Bars Vesterbro Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thomas Ole Hay-Schmidt er medlem af direktionen.
Bar 42 Vesterbro ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Thomas Ole Hay-Schmidt er adm. direktør i virksomheden.
All Bars Vesterbro Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 16. maj 2022 til 31. december 2022. Thomas Ole Hay-Schmidt er medlem af direktionen.
Bar 42 Vesterbro ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Thomas Ole Hay-Schmidt er adm. direktør i virksomheden.