17. august 2009Thorbjörn Sigurdsson forlader bestyrelsenMULI HOLDING ApSThorbjörn Sigurdsson forlader bestyrelsen for MULI HOLDING ApS efter en periode på 2 år.Se mere
3. juli 2009Regnskab for 2008 offentliggjortMULI HOLDING ApSMULI HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Thorbjörn Sigurdsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortMULI HOLDING ApSMULI HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juni 2007 til 31. december 2007. Thorbjörn Sigurdsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. februar 2008AdresseændringMULI HOLDING ApSMULI HOLDING ApS flytter fra København Ø til København K. Thorbjörn Sigurdsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2007StiftelseMULI HOLDING ApSMULI HOLDING ApS stiftes i branchen uoplyst. Thorbjörn Sigurdsson er medlem af bestyrelsen.Se mere