28. augustFlere forlader bestyrelsenHarba Systems ApS5 medlemmer forlader bestyrelsen for Harba Systems ApS. Thorbjørn Rønje ejer 29% af virksomheden.Se mere
28. augustÆndring i ejerkredsenHarba Systems ApSThorbjørn Rønje registreret som reel ejer af Harba Systems ApS.Se mere
26. augustÆndring i ejerkredsenSkjaldborn ApSThorbjørn Rønje forøger sit reelle ejerskab af Skjaldborn ApS.Se mere
20. augustÆndring i ejerkredsenFreeborn Studio ApSThorbjørn Rønje forøger sit reelle ejerskab af Freeborn Studio ApS.Se mere
24. juliThorbjørn Rønje træder ind i bestyrelsenKin AI ApSThorbjørn Rønje træder ind i bestyrelsen for Kin AI ApS.Se mere
24. juliÆndring i ejerkredsenKin AI ApSKasper Juul er ikke længere registreret som reel ejer af Kin AI ApS. Thorbjørn Rønje er formand for bestyrelsen.Se mere
24. juliNyt navn: Kin AI ApSHyphen ApSHyphen ApS skifter navn til Kin AI ApS. Thorbjørn Rønje er formand for bestyrelsen.Se mere
12. juliUnderskud på DKK 7.467 ACE Creative Holding ApSACE Creative Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 10. oktober 2022 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 25,8% af virksomheden.Se mere
12. juliUnderskud på DKK 1,7 mio.Morph Lifestyle ApSMorph Lifestyle ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 38,7% af virksomheden.Se mere
8. juliUnderskud på DKK 2,3 mio.Vinny's ApSVinny's ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 29,5% af virksomheden.Se mere
8. juliUnderskud på DKK 38 mio.Scaleup Finance Group ApSScaleup Finance Group ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 26,3% af virksomheden.Se mere
4. juliUnderskud på DKK 7,8 mio.Perceval ApSPerceval ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 100% af virksomheden.Se mere
3. juliUnderskud på DKK 282.910 Freeborn Studio ApSFreeborn Studio ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 65% af virksomheden.Se mere
30. juniUnderskud på DKK 1,0 mio.Morph Capital A/SMorph Capital A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 50% af virksomheden.Se mere
30. juniUnderskud på DKK 2,0 mio.Morph Capital III A/SMorph Capital III A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 50% af virksomheden.Se mere
30. juniUnderskud på DKK 1,3 mio.Morph Capital V A/SMorph Capital V A/S offentliggør regnskabet for perioden 9. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 61,4% af virksomheden.Se mere
30. juniUnderskud på DKK 730.046 Morph Capital II A/SMorph Capital II A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 30,9% af virksomheden.Se mere
30. juniUnderskud på DKK 3,0 mio.Morph Capital IV A/SMorph Capital IV A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 64,1% af virksomheden.Se mere
28. juniUnderskud på DKK 1,4 mio.Gray Matter AI ApSGray Matter AI ApS offentliggør regnskabet for perioden 6. februar 2023 til 31. december 2023. Thorbjørn Rønje ejer 30,7% af virksomheden.Se mere
28. juniHelga Valfells træder ind i bestyrelsenScaleup Finance Group ApSHelga Valfells erstatter Joseph Andrew Bond i bestyrelsen for Scaleup Finance Group ApS efter en periode på 2 år. Thorbjørn Rønje ejer 26,3% af virksomheden.Se mere