15. marts 2010Thorir Skarphedinsson forlader bestyrelsenARVA HOLDING A/SThorir Skarphedinsson forlader bestyrelsen for ARVA HOLDING A/S efter en periode på 3 år.Se mere
25. juni 2009Regnskab for 2008 offentliggjortM. KRISTINSSON DENMARK A/SM. KRISTINSSON DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Thorir Skarphedinsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2009Ny branche: Kombinerede administrationsserviceydelserM. KRISTINSSON DENMARK A/STidligere branche: Uoplyst. Thorir Skarphedinsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortM. KRISTINSSON DENMARK A/SM. KRISTINSSON DENMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 10. juli 2007 til 31. december 2007. Thorir Skarphedinsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. januar 2008Úlfar Steindórsson forlader bestyrelsenM. KRISTINSSON DENMARK A/SÚlfar Steindórsson forlader bestyrelsen for M. KRISTINSSON DENMARK A/S efter en periode på 6 måneder. Thorir Skarphedinsson er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
17. januar 2008AdresseændringM. KRISTINSSON DENMARK A/SM. KRISTINSSON DENMARK A/S flytter fra Gentofte til Herlev. Thorir Skarphedinsson er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. november 2007Udskiftning i bestyrelsenM. KRISTINSSON DENMARK A/S3 ændringer i bestyrelsen for M. KRISTINSSON DENMARK A/S. Thorir Skarphedinsson er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. oktober 2007Eggert Tryggvason bliver adm. direktørM. KRISTINSSON DENMARK A/SEggert Tryggvason erstatter Thorir Skarphedinsson som adm. direktør i M. KRISTINSSON DENMARK A/S.Se mere
5. september 2007AdresseændringM. KRISTINSSON DENMARK A/SM. KRISTINSSON DENMARK A/S flytter fra København K til Gentofte. Thorir Skarphedinsson er adm. direktør i virksomheden.Se mere
10. juli 2007StiftelseM. KRISTINSSON DENMARK A/SM. KRISTINSSON DENMARK A/S stiftes i branchen uoplyst. Thorir Skarphedinsson er adm. direktør i virksomheden.Se mere