19. juliOverskud på DKK 158.414 Selling Invest ApSSelling Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Tommy Vorre Olsen er medlem af direktionen.Se mere
19. juliOverskud på DKK 153.305 LOM HOLDING ApSLOM HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Tommy Vorre Olsen er medlem af direktionen.Se mere
19. martsHelle Lauenborg Nielsen stopper som adm. direktørLOM HOLDING ApSHelle Lauenborg Nielsen stopper som adm. direktør i LOM HOLDING ApS. Tommy Vorre Olsen er fortsat medlem af direktionen.Se mere
19. martsTommy Vorre Olsen træder ind i direktionenSelling Invest ApSTommy Vorre Olsen erstatter Helle Lauenborg Nielsen i direktionen for Selling Invest ApS efter en periode på 5 år.Se mere
19. martsTommy Vorre Olsen træder ind i direktionenLOM HOLDING ApSTommy Vorre Olsen træder ind i direktionen for LOM HOLDING ApS.Se mere
19. martsÆndring i ejerkredsenLOM HOLDING ApSTommy Vorre Olsen registreret som reel ejer af LOM HOLDING ApS.Se mere
19. martsÆndring i ejerkredsenSelling Invest ApSTommy Vorre Olsen registreret som reel ejer af Selling Invest ApS.Se mere
19. martsStiftelseSign Company inc. ApSSign Company inc. ApS stiftes i branchen anden reklamevirksomhed. Tommy Vorre Olsen er medlem af direktionen.Se mere
21. juni 2000Thomas Munk Pedersen bliver ny bestyrelsesformandJUPITER (DANMARK) A/SThomas Munk Pedersen erstatter Tommy Vorre Olsen som bestyrelsesformand hos JUPITER (DANMARK) A/S efter en periode på 6 måneder.Se mere
1. januar 2000StiftelseJUPITER (DANMARK) A/SJUPITER (DANMARK) A/S stiftes i branchen reklamebureauvirksomhed. Tommy Vorre Olsen er formand for bestyrelsen.Se mere