10. juniSvend Aage Dreist Hansen bliver ny bestyrelsesformandØBAKKE A/SSvend Aage Dreist Hansen erstatter Ellen Mølgaard Korsager som bestyrelsesformand hos ØBAKKE A/S efter en periode på 2 år. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
10. juniSvend Aage Dreist Hansen bliver ny bestyrelsesformandSIVERTSEN A/SSvend Aage Dreist Hansen erstatter Ellen Mølgaard Korsager som bestyrelsesformand hos SIVERTSEN A/S efter en periode på 2 år. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
12. februarOverskud på DKK 1,8 mio.SIVERTSEN A/SSIVERTSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
12. februarOverskud på DKK 36 mio.ØBAKKE A/SØBAKKE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
9. februarOverskud på DKK 37 mio.Toni Øbakke Lange Holding ApSToni Øbakke Lange Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Toni Øbakke Lange er medlem af direktionen.Se mere
9. februarOverskud på DKK 3,8 mio.ØBAKKE HOLDING ApSØBAKKE HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Toni Øbakke Lange er medlem af direktionen.Se mere
6. februarAnita Solveig Øbakke forlader bestyrelsenØBAKKE A/SAnita Solveig Øbakke forlader bestyrelsen for ØBAKKE A/S efter en periode på 1 år. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
6. februarAnita Solveig Øbakke forlader bestyrelsenSIVERTSEN A/SAnita Solveig Øbakke forlader bestyrelsen for SIVERTSEN A/S efter en periode på 1 år. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
19. april 2023Toni Øbakke Lange træder ind i direktionenØBAKKE HOLDING ApSToni Øbakke Lange træder ind i direktionen for ØBAKKE HOLDING ApS.Se mere
18. januar 2023Overskud på DKK 953.946 SIVERTSEN A/SSIVERTSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
18. januar 2023Overskud på DKK 28 mio.ØBAKKE A/SØBAKKE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. januar 2023Overskud på DKK 28 mio.Toni Øbakke Lange Holding ApSToni Øbakke Lange Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Toni Øbakke Lange er medlem af direktionen.Se mere
17. november 2022Nye navne i bestyrelsenSIVERTSEN A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for SIVERTSEN A/S. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. november 2022Nye navne i bestyrelsenØBAKKE A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for ØBAKKE A/S. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
21. marts 2022Toni Øbakke Lange forlader bestyrelsenØBAKKE VEST A/SToni Øbakke Lange forlader bestyrelsen for ØBAKKE VEST A/S efter en periode på 7 år.Se mere
21. marts 2022Ændring i ejerkredsenØBAKKE VEST A/SToni Øbakke Lange er ikke længere registreret som reel ejer af ØBAKKE VEST A/S.Se mere
1. februar 2022Overskud på DKK 2,8 mio.SIVERTSEN A/SSIVERTSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. februar 2022Overskud på DKK 8,6 mio.ØBAKKE VEST A/SØBAKKE VEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Toni Øbakke Lange ejer 90% af virksomheden.Se mere
1. februar 2022Overskud på DKK 35 mio.Toni Øbakke Lange Holding ApSToni Øbakke Lange Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Toni Øbakke Lange er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2022Overskud på DKK 29 mio.ØBAKKE A/SØBAKKE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Toni Øbakke Lange er adm. direktør i virksomheden.Se mere