29. juliUnderskud på DKK 3,7 mio.BioBriket ApSBioBriket ApS offentliggør regnskabet for perioden 15. august 2022 til 31. december 2023. Torben Andersen er formand for bestyrelsen.Se mere
1. juliUnderskud på DKK 457.120 Altituda Nordic Holding ApSAltituda Nordic Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Torben Andersen ejer 30% af virksomheden.Se mere
1. juliUnderskud på DKK 975.179 Altituda Nordic ApSAltituda Nordic ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Torben Andersen ejer 30% af virksomheden.Se mere
1. juliOverskud på DKK 89.166 TOA HOLDING ApSTOA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Torben Andersen er medlem af direktionen.Se mere
25. aprilTorben Andersen forlader bestyrelsenOL Biogas ApSTorben Andersen forlader bestyrelsen for OL Biogas ApS efter en periode på 4 år.Se mere
19. februarTorben Andersen træder ind i bestyrelsenBioBriket ApSTorben Andersen træder ind i bestyrelsen for BioBriket ApS.Se mere
19. februarCarsten Gullack Møller forlader direktionenBioBriket ApSCarsten Gullack Møller forlader direktionen for BioBriket ApS efter en periode på 2 år. Torben Andersen er formand for bestyrelsen.Se mere
1. januarÆndring i ejerkredsenDansk Toilet Udlejning ApSTorben Andersen forøger sit reelle ejerskab af Dansk Toilet Udlejning ApS.Se mere
15. december 2023Underskud på DKK 251.346 Dansk Toilet Udlejning ApSDansk Toilet Udlejning ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Torben Andersen ejer 23% af virksomheden.Se mere
22. juni 2023Overskud på DKK 195.205 TOA HOLDING ApSTOA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Torben Andersen er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2023Overskud på DKK 21.744 Altituda Nordic ApSAltituda Nordic ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Torben Andersen ejer 30% af virksomheden.Se mere
22. juni 2023Underskud på DKK 31.780 Altituda Nordic Holding ApSAltituda Nordic Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Torben Andersen ejer 30% af virksomheden.Se mere
13. februar 2023Overskud på DKK 17 mio.OL Biogas ApSOL Biogas ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Torben Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2023Ændring i ejerkredsenOL Biogas ApS2 personer ændrer deres reelle ejerskab af OL Biogas ApS. Torben Andersen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. oktober 2022Overskud på DKK 373.819 Dansk Toilet Udlejning ApSDansk Toilet Udlejning ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Torben Andersen ejer 23% af virksomheden.Se mere
28. juli 2022Torben Andersen forlader bestyrelsenSCAFFLOGIC ApSTorben Andersen forlader bestyrelsen for SCAFFLOGIC ApS efter en periode på 15 år.Se mere
4. juli 2022Underskud på DKK 172.605 Altituda Nordic ApSAltituda Nordic ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Torben Andersen ejer 30% af virksomheden.Se mere
4. juli 2022Underskud på DKK 5.413 Altituda Nordic Holding ApSAltituda Nordic Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Torben Andersen ejer 30% af virksomheden.Se mere
29. juni 2022Overskud på DKK 621.597 SCAFFLOGIC ApSSCAFFLOGIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Torben Andersen er formand for bestyrelsen.Se mere
15. juni 2022Overskud på DKK 86.798 TOA HOLDING ApSTOA HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Torben Andersen er medlem af direktionen.Se mere