9. septemberRegnskab for 2023 omgjortDestination Sjælland A/SDestination Sjælland A/S omgør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juniStiftelseVesterlyng Camping ApSVesterlyng Camping ApS stiftes i branchen campingpladser. Torben Berner er medlem af direktionen.Se mere
12. juniUnderskud på DKK 19.474 Torben Berner Holding ApSTorben Berner Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Torben Berner er medlem af direktionen.Se mere
24. majUnderskud på DKK 6.504 Camptravel ApSCamptravel ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Torben Berner er medlem af direktionen.Se mere
23. aprilOverskud på DKK 522.253 Destination Sjælland A/SDestination Sjælland A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. december 2023StiftelseHavnsø Fisk Ejendomme ApSHavnsø Fisk Ejendomme ApS stiftes i branchen køb og salg af egen fast ejendom. Torben Berner ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
12. juni 2023Overskud på DKK 309.908 Torben Berner Holding ApSTorben Berner Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Torben Berner er medlem af direktionen.Se mere
12. juni 2023Overskud på DKK 10.668 Camptravel ApSCamptravel ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Torben Berner er medlem af direktionen.Se mere
27. april 2023Underskud på DKK 587.337 Destination Sjælland A/SDestination Sjælland A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. marts 2023AdresseændringCamping Outdoor Danmark f.m.b.a.Camping Outdoor Danmark f.m.b.a. flytter fra København K til Vejle. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. november 2022Niels Frederik Lund bliver adm. direktørCamping Outdoor Danmark f.m.b.a.Niels Frederik Lund bliver adm. direktør i Camping Outdoor Danmark f.m.b.a.. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juni 2022Underskud på DKK 270.219 Torben Berner Holding ApSTorben Berner Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Torben Berner er medlem af direktionen.Se mere
20. juni 2022Underskud på DKK 265.597 Camptravel ApSCamptravel ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Torben Berner er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2022Jens Peter Lundmann Brendstrup stopper som adm. direktørCamping Outdoor Danmark f.m.b.a.Jens Peter Lundmann Brendstrup stopper som adm. direktør i Camping Outdoor Danmark f.m.b.a.. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. maj 2022Underskud på DKK 104.849 Destination Sjælland A/SDestination Sjælland A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. marts 2022Morten Jensen træder ind i direktionenDestination Sjælland A/SMorten Jensen træder ind i direktionen for Destination Sjælland A/S. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. februar 2022Mie Danielsen stopper som adm. direktørDestination Sjælland A/SMie Danielsen stopper som adm. direktør i Destination Sjælland A/S. Torben Berner er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. februar 2022 · Sjællands NyhederNy direktør for Destination SjællandRepræsentanter for turismeerhvervet i de fire kommuner er Torben Berner, Vesterlyng Camping, Kalundborg, Kasper Lomholdt, Fonden Sidesporet i Holbæk, Lars Mortensen, Støvlet Katrines Hus i Sorø og Connie Christensen, Vilcon Konferencehoteller, Slagelse. Læs artikel
1. februar 2022 · Standby.dkDestinationsselskab klar med ny direktørRepræsentanter for turismeerhvervet i de fire kommuner er Torben Berner, Vesterlyng Camping ved Kalundborg, Kasper Lomholdt fra Fonden Sidesporet i Holbæk, Lars Mortensen fra Støvlet Katrines Hus i Sorø og Connie Christensen fra Vilcon Konferencehoteller ved Slagelse. Læs artikel
1. januar 2022Nye navne i bestyrelsenDestination Sjælland A/S6 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Destination Sjælland A/S. Torben Berner er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere