25. juni 2021Torben Erik Hansen forlader bestyrelsenVENTU A/STorben Erik Hansen forlader bestyrelsen for VENTU A/S efter en periode på 3 år.Se mere
30. august 2020Underskud på DKK 620.849 VENTU A/SVENTU A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Torben Erik Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. april 2020Ændring i ejerkredsenVENTU A/S2 personer ændrer deres reelle ejerskab af VENTU A/S. Torben Erik Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. september 2019Johan Erik Mattsson træder ind i bestyrelsenVENTU A/SJohan Erik Mattsson træder ind i bestyrelsen for VENTU A/S. Torben Erik Hansen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
23. april 2019Overskud på DKK 182.179 VENTU A/SVENTU A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Torben Erik Hansen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 2018Torben Erik Hansen træder ind i bestyrelsenVENTU A/STorben Erik Hansen erstatter Erik Hansen i bestyrelsen for VENTU A/S efter en periode på 3 år.Se mere
29. november 2017 · Transport TidendeSelskabsnyt - 29. novemberTorben Erik Hansen fratræder direktionen. Læs artikel
27. november 2017Torben Erik Hansen forlader direktionenNyscan Biler A/STorben Erik Hansen forlader direktionen for Nyscan Biler A/S efter en periode på 1 år.Se mere
10. juli 2017Nye navne i bestyrelsenNyscan Biler A/S3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er medlem af direktionen.Se mere
16. juni 2017Underskud på DKK 1,7 mio.Nyscan Biler A/SNyscan Biler A/S offentliggør regnskabet for perioden 13. januar 2016 til 31. december 2016. Torben Erik Hansen er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2017Udskiftning i bestyrelsenNyscan Biler A/S5 ændringer i bestyrelsen for Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er medlem af direktionen.Se mere
26. april 2017Lars-Christian Brask træder ind i bestyrelsenNyscan Biler A/SLars-Christian Brask træder ind i bestyrelsen for Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er medlem af direktionen.Se mere
25. april 2017Kasper Jørgen Rasmussen forlader direktionenNyscan Biler A/SKasper Jørgen Rasmussen forlader direktionen for Nyscan Biler A/S efter en periode på 8 måneder. Torben Erik Hansen er medlem af direktionen.Se mere
28. februar 2017Michael Rasmussen forlader direktionenNyscan Biler A/SMichael Rasmussen forlader direktionen for Nyscan Biler A/S efter en periode på 7 måneder. Torben Erik Hansen er medlem af direktionen.Se mere
15. august 2016Claus-Jørgen Hofman stopper som adm. direktørNyscan Biler A/SClaus-Jørgen Hofman stopper som adm. direktør i Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er fortsat medlem af direktionen.Se mere
15. august 2016Claus-Jørgen Hofman træder ind i bestyrelsenNyscan Biler A/SClaus-Jørgen Hofman træder ind i bestyrelsen for Nyscan Biler A/S. Torben Erik Hansen er medlem af direktionen.Se mere
15. august 2016Torben Erik Hansen træder ind i direktionenNyscan Biler A/STorben Erik Hansen træder ind i direktionen for Nyscan Biler A/S.Se mere
9. juni 2016 · Varebil og transportNyscan satser på IvecoDirektionen i Nyscan Biler A/S består af økonomidirektør Torben Hansen, salgsdirektør Michael Rasmussen og eftermarkedsdirektør Kasper Rasmussen. Læs artikel
9. juni 2016 · LastbilNyscan skal sælge IvecoDirektionen i Nyscan Biler A/S består af økonomidirektør Torben Hansen, salgsdirektør Michael Rasmussen og eftermarkedsdirektør Kasper Rasmussen. Læs artikel
8. juni 2016 · Transportnyhederne VIPNyscan-koncernen bliver Iveco-forhandler i KøbenhavnDirektionen i Nyscan Biler A/S består af økonomidirektør Torben Hansen, salgsdirektør Michael Rasmussen og eftermarkedsdirektør Kasper Rasmussen. Læs artikel