15. januar 1997Torbjørn Rune Sannerstedt forlader bestyrelsenSWETEX ApSTorbjørn Rune Sannerstedt forlader bestyrelsen for SWETEX ApS efter en periode på 5 år.Se mere
14. april 1993Ny status: UNDER KONKURSSWETEX ApSTidligere status: Normal. Torbjørn Rune Sannerstedt er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. juni 1992Nyt navn: SWETEX ApSApS KBIL 38 NR. 1715ApS KBIL 38 NR. 1715 skifter navn til SWETEX ApS. Torbjørn Rune Sannerstedt er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juni 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsenApS KBIL 38 NR. 1715Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader bestyrelsen for ApS KBIL 38 NR. 1715 efter en periode på 5 måneder. Torbjørn Rune Sannerstedt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juni 1992Ulf Svejgaard Poulsen forlader direktionenApS KBIL 38 NR. 1715Ulf Svejgaard Poulsen forlader direktionen for ApS KBIL 38 NR. 1715 efter en periode på 5 måneder. Torbjørn Rune Sannerstedt er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 1992StiftelseApS KBIL 38 NR. 1715ApS KBIL 38 NR. 1715 stiftes i 1992. Torbjørn Rune Sannerstedt er medlem af bestyrelsen.Se mere