8. september 1988Tove Kirsten Jensen forlader bestyrelsenGOD MAD DINER TRANSPORTABLE AF 1. MAJ 1979 A/STove Kirsten Jensen forlader bestyrelsen for GOD MAD DINER TRANSPORTABLE AF 1. MAJ 1979 A/S efter en periode på 9 år.Se mere
8. september 1988Tove Kirsten Jensen forlader direktionenGOD MAD DINER TRANSPORTABLE AF 1. MAJ 1979 A/STove Kirsten Jensen forlader direktionen for GOD MAD DINER TRANSPORTABLE AF 1. MAJ 1979 A/S efter en periode på 9 år.Se mere
1. september 1988Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONGOD MAD DINER TRANSPORTABLE AF 1. MAJ 1979 A/STidligere status: Normal. Tove Kirsten Jensen er medlem af direktionen.Se mere
16. oktober 1987Tove Kirsten Jensen forlader direktionenLEASING- OG UDLEJNINGSSELSKABET AF 18. MARTS 1982 ApSTove Kirsten Jensen forlader direktionen for LEASING- OG UDLEJNINGSSELSKABET AF 18. MARTS 1982 ApS efter en periode på 6 år.Se mere
15. oktober 1987Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONLEASING- OG UDLEJNINGSSELSKABET AF 18. MARTS 1982 ApSTidligere status: Normal. Tove Kirsten Jensen er medlem af direktionen.Se mere
2. oktober 1981StiftelseLEASING- OG UDLEJNINGSSELSKABET AF 18. MARTS 1982 ApSLEASING- OG UDLEJNINGSSELSKABET AF 18. MARTS 1982 ApS stiftes i 1981. Tove Kirsten Jensen er medlem af direktionen.Se mere
30. april 1979StiftelseGOD MAD DINER TRANSPORTABLE AF 1. MAJ 1979 A/SGOD MAD DINER TRANSPORTABLE AF 1. MAJ 1979 A/S stiftes i 1979. Tove Kirsten Jensen er medlem af direktionen.Se mere