4. april 2022Troels Møller Christensen stopper som adm. direktørMøller's IVSTroels Møller Christensen stopper som adm. direktør i Møller's IVS.Se mere
4. april 2022Ændring i ejerkredsenMøller's IVSTroels Møller Christensen er ikke længere registreret som reel ejer af Møller's IVS.Se mere
13. juni 2021Underskud på DKK 7.848 Møller's IVSMøller's IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Troels Møller Christensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
29. august 2020Overskud på DKK 14.061 Møller's IVSMøller's IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Troels Møller Christensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
26. juni 2019Overskud på DKK 34.628 Møller's IVSMøller's IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Troels Møller Christensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
31. maj 2018Overskud på DKK 7.421 Møller's IVSMøller's IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. september 2016 til 31. december 2017. Troels Møller Christensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere
1. september 2016StiftelseMøller's IVSMøller's IVS stiftes i branchen anden forretningsservice i.a.n. Troels Møller Christensen er adm. direktør i virksomheden.Se mere