25. marts 2010Trude Kristin Svendsen forlader bestyrelsenHANDELSSELSKABET H.J. A/STrude Kristin Svendsen forlader bestyrelsen for HANDELSSELSKABET H.J. A/S efter en periode på 4 år.Se mere
22. december 2009Ændring i ejerkredsenHANDELSSELSKABET H.J. A/S3 nye personer registreret som reelle ejere af HANDELSSELSKABET H.J. A/S. Trude Kristin Svendsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. april 2009Regnskab for 2008 offentliggjortHANDELSSELSKABET H.J. A/SHANDELSSELSKABET H.J. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Trude Kristin Svendsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. marts 2009Flere forlader bestyrelsenHANDELSSELSKABET H.J. A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for HANDELSSELSKABET H.J. A/S. Trude Kristin Svendsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
2. april 2008Regnskab for 2007 offentliggjortHANDELSSELSKABET H.J. A/SHANDELSSELSKABET H.J. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Trude Kristin Svendsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. april 2007Regnskab for 2006 offentliggjortHANDELSSELSKABET H.J. A/SHANDELSSELSKABET H.J. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 31. december 2006. Trude Kristin Svendsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. november 2005Trude Kristin Svendsen træder ind i bestyrelsenHANDELSSELSKABET H.J. A/STrude Kristin Svendsen træder ind i bestyrelsen for HANDELSSELSKABET H.J. A/S.Se mere
30. november 2005Bent Poul Kristian Bertelsen træder ind i direktionenHANDELSSELSKABET H.J. A/SBent Poul Kristian Bertelsen erstatter Preben Bang Henriksen i direktionen for HANDELSSELSKABET H.J. A/S efter en periode på 5 måneder. Trude Kristin Svendsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. november 2005AdresseændringHANDELSSELSKABET H.J. A/SHANDELSSELSKABET H.J. A/S flytter fra Aalborg til Give. Trude Kristin Svendsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. november 2005Ny branche: Agenturhandel med blandet sortimentHANDELSSELSKABET H.J. A/STidligere branche: Uoplyst. Trude Kristin Svendsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. november 2005Nyt navn: HANDELSSELSKABET H.J. A/SSLP 11.786 A/SSLP 11.786 A/S skifter navn til HANDELSSELSKABET H.J. A/S. Trude Kristin Svendsen er medlem af bestyrelsen.Se mere