26. augustUlla Lütt forlader bestyrelsenCONSENDO SYSTEMS A/SUlla Lütt forlader bestyrelsen for CONSENDO SYSTEMS A/S efter en periode på 13 år.Se mere
10. januarLars Lamp Hansen stopper som adm. direktørCONSENDO SYSTEMS A/SLars Lamp Hansen stopper som adm. direktør i CONSENDO SYSTEMS A/S. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. januarLars Lamp Hansen forlader bestyrelsenCONSENDO SYSTEMS A/SLars Lamp Hansen forlader bestyrelsen for CONSENDO SYSTEMS A/S efter en periode på 18 år. Ulla Lütt er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
28. december 2023Overskud på DKK 1,0 mio.CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2023AdresseændringCONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S flytter fra Rødovre til Virum. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2022Overskud på DKK 106.213 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. december 2021Overskud på DKK 1,5 mio.CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. december 2020Overskud på DKK 839.813 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. december 2019Overskud på DKK 207.753 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. december 2018Overskud på DKK 82.445 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. december 2017Overskud på DKK 196.955 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. december 2016Overskud på DKK 296.193 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. december 2015Overskud på DKK 157.322 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. december 2014Overskud på DKK 1.752 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. december 2013Overskud på DKK 4.426 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. december 2012Overskud på DKK 88.055 CONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. december 2011Regnskab for 2011 offentliggjortCONSENDO SYSTEMS A/SCONSENDO SYSTEMS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ulla Lütt er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. maj 2011Ulla Lütt træder ind i bestyrelsenCONSENDO SYSTEMS A/SUlla Lütt træder ind i bestyrelsen for CONSENDO SYSTEMS A/S.Se mere