17. marts 2005Ulla Nielsen forlader direktionenE N I BYG ApSUlla Nielsen forlader direktionen for E N I BYG ApS efter en periode på 22 år.Se mere
4. oktober 2004Regnskab for 2004 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2003 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
13. oktober 2003Regnskab for 2003 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2002 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
4. oktober 2002Regnskab for 2002 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2001 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
5. november 2001Regnskab for 2001 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2000 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
2. november 2000Regnskab for 2000 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1999 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
3. november 1999Regnskab for 1999 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1998 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 1998Regnskab for 1998 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1997 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
5. november 1997Regnskab for 1997 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1996 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. november 1996Regnskab for 1996 offentliggjortE N I BYG ApSE N I BYG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1995 til 30. april. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
28. juli 1988Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGE N I BYG ApSTidligere status: Normal. Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. december 1982StiftelseE N I BYG ApSE N I BYG ApS stiftes i branchen bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Ulla Nielsen er medlem af direktionen.Se mere