TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.
TH. KNUDSENS GÅRD FREDERICIA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Vagn Laurits Hansen er medlem af direktionen.