30. september 2002Valther Helmuth Corlin forlader direktionenCORLINDBO TRADING ApSValther Helmuth Corlin forlader direktionen for CORLINDBO TRADING ApS efter en periode på 14 år.Se mere
18. september 2002Regnskab for 2002 offentliggjortCORLINDBO TRADING ApSCORLINDBO TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
15. oktober 2001Regnskab for 2001 offentliggjortCORLINDBO TRADING ApSCORLINDBO TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
2. oktober 2000Regnskab for 2000 offentliggjortCORLINDBO TRADING ApSCORLINDBO TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
11. oktober 1999Regnskab for 1999 offentliggjortCORLINDBO TRADING ApSCORLINDBO TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
28. september 1998Regnskab for 1998 offentliggjortCORLINDBO TRADING ApSCORLINDBO TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
12. september 1997Regnskab for 1997 offentliggjortCORLINDBO TRADING ApSCORLINDBO TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
17. oktober 1996Regnskab for 1996 offentliggjortCORLINDBO TRADING ApSCORLINDBO TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
21. august 1990Valther Helmuth Corlin forlader bestyrelsenP2 KERAMIK A/SValther Helmuth Corlin forlader bestyrelsen for P2 KERAMIK A/S efter en periode på 2 år.Se mere
21. august 1990Valther Helmuth Corlin forlader direktionenP2 KERAMIK A/SValther Helmuth Corlin forlader direktionen for P2 KERAMIK A/S efter en periode på 2 år.Se mere
1. maj 1990Nyt navn: CORLINDBO TRADING ApSBXB 191 ApSBXB 191 ApS skifter navn til CORLINDBO TRADING ApS. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
30. april 1990Hans Gustav Brix forlader direktionenBXB 191 ApSHans Gustav Brix forlader direktionen for BXB 191 ApS efter en periode på 2 år. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
9. februar 1990Valther Helmuth Corlin forlader bestyrelsenPARTEK HÖGANÄS BYGNINGSKERAMIK A/SValther Helmuth Corlin forlader bestyrelsen for PARTEK HÖGANÄS BYGNINGSKERAMIK A/S efter en periode på 4 år.Se mere
6. december 1989Valther Helmuth Corlin forlader direktionenPARTEK HÖGANÄS BYGNINGSKERAMIK A/SValther Helmuth Corlin forlader direktionen for PARTEK HÖGANÄS BYGNINGSKERAMIK A/S efter en periode på 4 år.Se mere
11. januar 1989Nyt navn: P2 KERAMIK A/SA/S PSE 10 NR. 1465A/S PSE 10 NR. 1465 skifter navn til P2 KERAMIK A/S. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
10. januar 1989Flere forlader bestyrelsenA/S PSE 10 NR. 14653 medlemmer forlader bestyrelsen for A/S PSE 10 NR. 1465. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
10. januar 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionenA/S PSE 10 NR. 1465Per Emil Hasselbalch Stakemann forlader direktionen for A/S PSE 10 NR. 1465 efter en periode på 5 måneder. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
28. november 1988Markku Frick forlader bestyrelsenPARTEK HÖGANÄS BYGNINGSKERAMIK A/SMarkku Frick forlader bestyrelsen for PARTEK HÖGANÄS BYGNINGSKERAMIK A/S efter en periode på 3 år. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
1. august 1988StiftelseA/S PSE 10 NR. 1465A/S PSE 10 NR. 1465 stiftes i branchen engroshandel med tæpper. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere
6. juli 1988StiftelseBXB 191 ApSBXB 191 ApS stiftes i branchen detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. Valther Helmuth Corlin er medlem af direktionen.Se mere