6. december 2000Verner Schytte forlader bestyrelsenMUSIKEVENT ApSVerner Schytte forlader bestyrelsen for MUSIKEVENT ApS efter en periode på 3 år.Se mere
6. december 2000Verner Schytte forlader direktionenMUSIKEVENT ApSVerner Schytte forlader direktionen for MUSIKEVENT ApS efter en periode på 4 måneder.Se mere
14. august 2000Verner Schytte træder ind i direktionenMUSKAN MUSIC ApSVerner Schytte træder ind i direktionen for MUSKAN MUSIC ApS.Se mere
4. juli 2000Knud Erik Pedersen forlader bestyrelsenMUSKAN MUSIC ApSKnud Erik Pedersen forlader bestyrelsen for MUSKAN MUSIC ApS efter en periode på 3 år. Verner Schytte er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
4. juli 2000Knud Erik Pedersen forlader direktionenMUSKAN MUSIC ApSKnud Erik Pedersen forlader direktionen for MUSKAN MUSIC ApS efter en periode på 3 år. Verner Schytte er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. maj 2000Regnskab for 1999 offentliggjortMUSKAN MUSIC ApSMUSKAN MUSIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Verner Schytte er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. april 1999Regnskab for 1998 offentliggjortMUSKAN MUSIC ApSMUSKAN MUSIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Verner Schytte er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. maj 1998Regnskab for 1997 offentliggjortMUSKAN MUSIC ApSMUSKAN MUSIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 31. december 1997. Verner Schytte er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. april 1998Johnny Dahlgaard Hansen forlader direktionenMUSKAN MUSIC ApSJohnny Dahlgaard Hansen forlader direktionen for MUSKAN MUSIC ApS efter en periode på 10 måneder. Verner Schytte er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. juni 1997StiftelseMUSKAN MUSIC ApSMUSKAN MUSIC ApS stiftes i branchen anden forretningsservice i.a.n. Verner Schytte er medlem af bestyrelsen.Se mere