16. februar 1999Vibeke Schou Møller Lund forlader bestyrelsenKEY PROPERTIES A/SVibeke Schou Møller Lund forlader bestyrelsen for KEY PROPERTIES A/S efter en periode på 10 år.Se mere
4. juni 1998Regnskab for 1997 offentliggjortKEY PROPERTIES A/SKEY PROPERTIES A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortKEY PROPERTIES A/SKEY PROPERTIES A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. juli 1996Regnskab for 1995 offentliggjortKEY PROPERTIES A/SKEY PROPERTIES A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 1996John Gravlund Højrup forlader bestyrelsenKEY PROPERTIES A/SJohn Gravlund Højrup forlader bestyrelsen for KEY PROPERTIES A/S efter en periode på 7 år. Vibeke Schou Møller Lund er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 1996Bent Jakobsen forlader direktionenKEY PROPERTIES A/SBent Jakobsen forlader direktionen for KEY PROPERTIES A/S efter en periode på 7 år. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 1994Claus Flemming Andreasen forlader direktionenKEY PROPERTIES A/SClaus Flemming Andreasen forlader direktionen for KEY PROPERTIES A/S efter en periode på 5 år. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. juni 1992Lars Marquez Daugaard forlader direktionenKEY PROPERTIES A/SLars Marquez Daugaard forlader direktionen for KEY PROPERTIES A/S efter en periode på 3 år. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. februar 1990Flere forlader bestyrelsenKEY PROPERTIES A/S3 medlemmer forlader bestyrelsen for KEY PROPERTIES A/S. Vibeke Schou Møller Lund er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
15. november 1989Nyt navn: KEY PROPERTIES A/SVICH 1556 A/SVICH 1556 A/S skifter navn til KEY PROPERTIES A/S. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. november 1989Flere forlader bestyrelsenVICH 1556 A/S3 medlemmer forlader bestyrelsen for VICH 1556 A/S. Vibeke Schou Møller Lund er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
14. november 1989Victor Christoffersen forlader direktionenVICH 1556 A/SVictor Christoffersen forlader direktionen for VICH 1556 A/S efter en periode på 5 måneder. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 1989StiftelseVICH 1556 A/SVICH 1556 A/S stiftes i branchen uoplyst. Vibeke Schou Møller Lund er medlem af bestyrelsen.Se mere