2. marts 2022Ændring i ejerkredsenVeloPower IVSVictor Sergejevitch Berg er ikke længere registreret som reel ejer af VeloPower IVS.Se mere
3. februar 2022Victor Sergejevitch Berg forlader direktionenVeloPower IVSVictor Sergejevitch Berg forlader direktionen for VeloPower IVS efter en periode på 3 år.Se mere
3. februar 2022Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGVeloPower IVSTidligere status: Normal. Victor Sergejevitch Berg ejer 50% af virksomheden.Se mere
16. juli 2021Overskud på DKK 0 VeloPower IVSVeloPower IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Victor Sergejevitch Berg er medlem af direktionen.Se mere
10. september 2020Overskud på DKK 0 VeloPower IVSVeloPower IVS offentliggør regnskabet for perioden 7. februar 2019 til 31. december 2019. Victor Sergejevitch Berg er medlem af direktionen.Se mere
7. februar 2019StiftelseVeloPower IVSVeloPower IVS stiftes i branchen cykel- og knallertforretninger. Victor Sergejevitch Berg er medlem af direktionen.Se mere