30. juniOverskud på DKK 0 V. Mørk Holding ApSV. Mørk Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 12. juni 2023 til 31. december 2023. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af direktionen.Se mere
30. juniUnderskud på DKK 149.136 PHDR ApSPHDR ApS offentliggør regnskabet for perioden 5. juli 2023 til 31. december 2023. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af direktionen.Se mere
23. juniUnderskud på DKK 14.859 ME Construction ApSME Construction ApS offentliggør regnskabet for perioden 10. august 2022 til 31. december 2023. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. majÆndring i ejerkredsenME Construction ApSViktor Mørk Lundgaard er ikke længere registreret som reel ejer af ME Construction ApS.Se mere
21. majÆndring i ejerkredsenPHDR ApSViktor Mørk Lundgaard er ikke længere registreret som reel ejer af PHDR ApS.Se mere
23. august 2023 · Voresbyherning.dkNye virksomheder i Herning i sidste månedPHDR ApS , Møllegade 39, 1. tv, 7400 Herning PHDR ApS tilhører branchen Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje og er ejet af Viktor Mørk Lundgaard, Mathias Welle og Mark Elmholdt Jensen. Læs artikel
12. juli 2023AdresseændringPHDR ApSPHDR ApS flytter til ny adresse i Herning. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af direktionen.Se mere
12. juli 2023Ny branche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig plejePHDR ApSTidligere branche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af direktionen.Se mere
5. juli 2023StiftelsePHDR ApSPHDR ApS stiftes i branchen engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af direktionen.Se mere
12. juni 2023StiftelseV. Mørk Holding ApSV. Mørk Holding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af direktionen.Se mere
31. oktober 2022Ændring i ejerkredsenME Construction ApSViktor Mørk Lundgaard registreret som reel ejer af ME Construction ApS.Se mere
11. oktober 2022AdresseændringME Construction ApSME Construction ApS flytter fra København K til Herning. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. oktober 2022Viktor Mørk Lundgaard træder ind i bestyrelsenME Construction ApSViktor Mørk Lundgaard træder ind i bestyrelsen for ME Construction ApS.Se mere
10. oktober 2022Lasse Elmholdt Jensen træder ind i direktionenME Construction ApSLasse Elmholdt Jensen træder ind i direktionen for ME Construction ApS. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. oktober 2022Ny branche: Anden bygningsinstallationsvirksomhedME Construction ApSTidligere branche: Ikke-finansielle holdingselskaber. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. oktober 2022Nyt navn: ME Construction ApSApS KBUS 18 nr. 430ApS KBUS 18 nr. 430 skifter navn til ME Construction ApS. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. april 2020Viktor Mørk Lundgaard forlader direktionenAV Matts IVSViktor Mørk Lundgaard forlader direktionen for AV Matts IVS efter en periode på 4 år.Se mere
21. april 2020Ændring i ejerkredsenAV Matts IVSViktor Mørk Lundgaard er ikke længere registreret som reel ejer af AV Matts IVS.Se mere
16. juni 2019Overskud på DKK 0 AV Matts IVSAV Matts IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af direktionen.Se mere
30. april 2018Overskud på DKK 13.726 AV Matts IVSAV Matts IVS offentliggør regnskabet for perioden 29. september 2016 til 31. december 2017. Viktor Mørk Lundgaard er medlem af direktionen.Se mere