6. majOverskud på DKK 97.287 GOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApSGOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
6. majOverskud på DKK 8.565 LEONG ENTREPRISE ApSLEONG ENTREPRISE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
6. majOverskud på DKK 662.137 CAFE PUISI AASIAAT ApSCAFE PUISI AASIAAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
6. majOverskud på DKK 1,8 mio.CAFE TUTTU ILULISSAT ApSCAFE TUTTU ILULISSAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
14. august 2023Overskud på DKK 832.304 LEONG ENTREPRISE ApSLEONG ENTREPRISE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
14. august 2023Overskud på DKK 2,3 mio.CAFE TUTTU ILULISSAT ApSCAFE TUTTU ILULISSAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
14. august 2023Overskud på DKK 519.965 CAFE PUISI AASIAAT ApSCAFE PUISI AASIAAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
14. august 2023Overskud på DKK 334.177 GOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApSGOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2022Overskud på DKK 721.817 CAFE TUTTU ILULISSAT ApSCAFE TUTTU ILULISSAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2022Overskud på DKK 908.287 LEONG ENTREPRISE ApSLEONG ENTREPRISE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2022Overskud på DKK 644.000 CAFE PUISI AASIAAT ApSCAFE PUISI AASIAAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2022Overskud på DKK 390.132 GOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApSGOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
20. september 2021Underskud på DKK 10.040 CAFE TUTTU ILULISSAT ApSCAFE TUTTU ILULISSAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
14. september 2021Overskud på DKK 557.326 GOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApSGOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
31. august 2021Overskud på DKK 425.699 CAFE PUISI AASIAAT ApSCAFE PUISI AASIAAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
31. august 2021Underskud på DKK 33.671 LEONG ENTREPRISE ApSLEONG ENTREPRISE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2020Underskud på DKK 1,4 mio.LEONG ENTREPRISE ApSLEONG ENTREPRISE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
30. september 2020Underskud på DKK 731.767 GOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApSGOLDEN SEAL INTERNATIONAL ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
23. september 2020Overskud på DKK 6.962 CAFE TUTTU ILULISSAT ApSCAFE TUTTU ILULISSAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere
4. september 2020Overskud på DKK 141.474 CAFE PUISI AASIAAT ApSCAFE PUISI AASIAAT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Wai Meng Leong er medlem af direktionen.Se mere