30. november 2012Rüdiger Keinberger bliver ny bestyrelsesformandRÖCHLING META-PLAST A/SRüdiger Keinberger erstatter Wilhelm Bölscher som bestyrelsesformand hos RÖCHLING META-PLAST A/S efter en periode på 6 år.Se mere
16. april 2012Regnskab for 2011 offentliggjortRÖCHLING META-PLAST A/SRÖCHLING META-PLAST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Wilhelm Bölscher er formand for bestyrelsen.Se mere
23. maj 2011Regnskab for 2010 offentliggjortRÖCHLING META-PLAST A/SRÖCHLING META-PLAST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Wilhelm Bölscher er formand for bestyrelsen.Se mere
22. april 2010Regnskab for 2009 offentliggjortRÖCHLING META-PLAST A/SRÖCHLING META-PLAST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Wilhelm Bölscher er formand for bestyrelsen.Se mere
13. maj 2009Regnskab for 2008 offentliggjortRÖCHLING META-PLAST A/SRÖCHLING META-PLAST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Wilhelm Bölscher er formand for bestyrelsen.Se mere
22. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortRÖCHLING META-PLAST A/SRÖCHLING META-PLAST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Wilhelm Bölscher er formand for bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Fremstilling af andre plastprodukterRÖCHLING META-PLAST A/STidligere branche: Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt. Wilhelm Bölscher er formand for bestyrelsen.Se mere
25. april 2007Regnskab for 2006 offentliggjortRÖCHLING META-PLAST A/SRÖCHLING META-PLAST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Wilhelm Bölscher er formand for bestyrelsen.Se mere
11. april 2007Nyt navn: RÖCHLING META-PLAST A/SMETA-PLAST A/SMETA-PLAST A/S skifter navn til RÖCHLING META-PLAST A/S. Wilhelm Bölscher er formand for bestyrelsen.Se mere
10. oktober 2006Wilhelm Bölscher træder ind i bestyrelsenMETA-PLAST A/SWilhelm Bölscher træder ind i bestyrelsen for META-PLAST A/S.Se mere