15. februarOverskud på DKK 78.852 WR HOLDING APSWR HOLDING APS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
5. februarOverskud på DKK 82.495 WR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
19. december 2023AdresseændringWR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS flytter fra Birkerød til København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
19. december 2023AdresseændringWR HOLDING APSWR HOLDING APS flytter fra Birkerød til København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
2. august 2023AdresseændringWR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS flytter fra København Ø til Birkerød. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
2. august 2023AdresseændringWR HOLDING APSWR HOLDING APS flytter fra København Ø til Birkerød. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
26. april 2023William Luca Rugaard-Lunde forlader direktionenCreative Collective ApSWilliam Luca Rugaard-Lunde forlader direktionen for Creative Collective ApS efter en periode på 7 måneder.Se mere
26. april 2023Ændring i ejerkredsenCreative Collective ApSWilliam Luca Rugaard-Lunde er ikke længere registreret som reel ejer af Creative Collective ApS.Se mere
19. april 2023Overskud på DKK 26.244 WR HOLDING APSWR HOLDING APS offentliggør regnskabet for perioden 20. juni 2022 til 31. december 2022. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
19. april 2023Overskud på DKK 43.964 WR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS offentliggør regnskabet for perioden 6. juli 2022 til 31. december 2022. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
4. marts 2023AdresseændringCreative Collective ApSCreative Collective ApS flytter til ny adresse i København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
24. februar 2023AdresseændringCreative Collective ApSCreative Collective ApS flytter til ny adresse i København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
9. oktober 2022AdresseændringCreative Collective ApSCreative Collective ApS flytter til ny adresse i København Ø. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
5. oktober 2022StiftelseCreative Collective ApSCreative Collective ApS stiftes i branchen fotografisk virksomhed. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
6. juli 2022StiftelseWR PRODUCTIONS APSWR PRODUCTIONS APS stiftes i branchen produktion af film og videofilm. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
20. juni 2022StiftelseWR HOLDING APSWR HOLDING APS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. William Luca Rugaard-Lunde er medlem af direktionen.Se mere
25. august 2018William Luca Rugaard-Lunde stopper som adm. direktørRecruitmedk IVSWilliam Luca Rugaard-Lunde stopper som adm. direktør i Recruitmedk IVS.Se mere
9. juli 2018Ændring i ejerkredsenRecruitmedk IVSWilliam Luca Rugaard-Lunde er ikke længere registreret som reel ejer af Recruitmedk IVS.Se mere
14. juni 2018Overskud på DKK 8.256 Recruitmedk IVSRecruitmedk IVS offentliggør regnskabet for perioden 28. februar 2017 til 31. december 2017. William Luca Rugaard-Lunde er adm. direktør i virksomheden.Se mere
28. februar 2017StiftelseRecruitmedk IVSRecruitmedk IVS stiftes i branchen arbejdsformidlingskontorer. William Luca Rugaard-Lunde er adm. direktør i virksomheden.Se mere