27. december 2023Underskud på DKK 332.898 Yushang International ApSYushang International ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
13. januar 2023Overskud på DKK 550.668 Yushang International ApSYushang International ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
15. december 2021Overskud på DKK 182.604 Yushang International ApSYushang International ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
30. december 2020Underskud på DKK 103.520 Yushang International ApSYushang International ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
5. december 2019Underskud på DKK 37.916 Yushang International ApSYushang International ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
1. december 2018Overskud på DKK 11.904 Yushang International ApSYushang International ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
6. november 2017Underskud på DKK 584.501 Yushang International ApSYushang International ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
4. oktober 2016AdresseændringYushang International ApSYushang International ApS flytter fra Hvidovre til Hjørring. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
27. september 2016Underskud på DKK 561.700 Yushang International ApSYushang International ApS offentliggør regnskabet for perioden 26. maj 2015 til 30. juni. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
10. august 2016AdresseændringYushang International ApSYushang International ApS flytter fra Frederiksberg C til Hvidovre. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
9. september 2015Ny branche: RestauranterYushang International ApSTidligere branche: Uoplyst. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere
26. maj 2015StiftelseYushang International ApSYushang International ApS stiftes i branchen uoplyst. Xun Zhang er medlem af direktionen.Se mere