IDÉ MØBLER, HOLSTEBRO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Yvonne Bidstrup Nielsen er medlem af bestyrelsen.
IDÉ MØBLER, HOLSTEBRO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Yvonne Bidstrup Nielsen er medlem af bestyrelsen.
IDÉ MØBLER, HOLSTEBRO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Yvonne Bidstrup Nielsen er medlem af bestyrelsen.
IDÉ MØBLER, HOLSTEBRO ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Yvonne Bidstrup Nielsen er medlem af bestyrelsen.
Ib Marinus Madsen forlader bestyrelsen for IDÉ MØBLER, HOLSTEBRO ApS efter en periode på 7 dage. Yvonne Bidstrup Nielsen er fortsat medlem af bestyrelsen.