EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Aase Marie Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Aase Marie Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Aase Marie Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Aase Marie Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
Karen Johanne Nielsen forlader bestyrelsen for EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS efter en periode på 41 år. Aase Marie Vestergaard er fortsat medlem af bestyrelsen.
Karen Johanne Nielsen forlader direktionen for EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS efter en periode på 41 år. Aase Marie Vestergaard er medlem af bestyrelsen.
Sylvia Rasmussen forlader bestyrelsen for EJENDOMSAKTIESELSKABET SØNDERMARKSHUS. HORSENS efter en periode på 41 år. Aase Marie Vestergaard er fortsat medlem af bestyrelsen.